Reports for Beat Lauenstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Lauenstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3385295, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Lauenstein IT GmbH, bisher in Baar, CHE-112.334.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, Publ. 5199806).
Statutenänderung:
16.02.2017.
Firma neu:
Lauenstein IT GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Läufelfingen.
Domizil neu:
c/o Verena Lauenstein-Nyfeler, Haldenweg 25, 4448 Läufelfingen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauenstein, Beat, von Langnau im Emmental, in Läufelfingen, Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauenstein-Nyfeler, Verena, von Langnau im Emmental, in Läufelfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1791537, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stakraft AG, in Meggen, CHE-112.933.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 12, Publ. 5913140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauenstein, Beat, von Langnau im Emmental, in Läufelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6745620, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EPM Swiss Property Management AG, in Wallisellen, CH-020.3.021.167-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6702700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauenstein, Beat, von Langnau im Emmental, in Läufelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karaduman, Aydin, deutscher Staatsangehöriger, in Altenstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weixler, Otto Kajetan, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].