Reports for Dr. Walter Lanz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Walter Lanz
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Walter Lanz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005940265, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hasta AG St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.508.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005210063).
Statutenänderung:
17.01.2024.
Zweck neu:
Wirtschaftsberatung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Einzelfirma "Hasta Treuhand Dr. Walter Lanz", in St. Gallen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 30. November 1977 und Übernahmebilanz per 30. November 1977 den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von CHF 75'395.15 und Passiven von CHF 3'427.90 mit einem Aktivenüberschuss von CHF 71'967.25 zum Übernahmepreis von CHF 50'000.-- , welcher vollumfänglich an das Grundkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 17.01.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Martin, von Rütschelen, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wirz, Erika, von Sissach und Binningen, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Dr. Walter, von Rütschelen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Jacqueline Elisabeth, von Rütschelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schweizerisches Institut für Arbeitsagogik, in St. Gallen, c/o Walter Lanz, Burgstrasse 37, 9000 St. Gallen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
3.02.2001.
Zweck:
Förderung und Professionalisierung der Arbeitsagogik in derSchweiz.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 1 - 5 Mitgliedern.
Eingetragene Personen:
Lanz, Walter, von Rütschelen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Grundnig, Theres, österreichische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.