Reports for Dr. Thomas Lang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Thomas Lang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004893570, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
MSD Merck Sharp & Dohme AG, in Luzern, CHE-105.827.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004566329, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
MSD Merck Sharp & Dohme AG, in Luzern, CHE-105.827.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Publication number: 3264157, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Sanofi Pasteur MSD AG, bisher in Baar, CHE-110.489.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685619).
Statutenänderung:
23.12.2016.
Firma neu:
MSD Vaccines AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gailhardou, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ponchon, Myriam, französische Staatsangehörige, in Dardilly (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escherich, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brombacher, Christoph, von Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kineider, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yavuz, Mehmet, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.