Reports for Silvana gen. Sylvie Landolt Mahler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvana gen. Sylvie Landolt Mahler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6171122, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Luzern Genossenschaft, in Luzern, CH-100.5.009.294-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 11, Publ. 5220444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli, Rolf, von Ebikon und Mühlau, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landolt Mahler, Sylvie, von Ebikon und Kriens, in Ebikon, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Stefan, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Littau];
Brugger Kalfidis, Pia Maria, von Luzern, in Luzern, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Markus, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rether, Götz, von Ebikon, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4022448, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Luzern, in Luzern, CH-100.5.009.294-5, Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen,... Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2005, S. 9, Publ. 2812950).
Statutenänderung:
7.03.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Luzern Genossenschaft. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Verwaltungsrat: mindestens drei Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt Mahler, Sylvie, von Ebikon und Kriens, in Ebikon, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuarin];
Worni, Sandra, von Schwyz, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Root, bisher in R o o t , Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen,... Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.1999, S. 3636).
Statutenänderung:
1.04.2000.
Firma neu:
Raiffeisenbank Luzern.
Sitz neu:
L u z e r n .
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 5, 6003 Luzern. Gemäss Fusionsvertrag vom 01.04.2000 und Bilanz per 31.12.1999 übernimmt die Genossenschaft die Raiffeisenbank Ebikon-Buchrain, in Ebikon, mit sämtlichen Aktiven von CHF 156'259'887.53 und dem gesamten Fremdkapital von CHF 154'150'900.91 zum Nettoübernahmepreis von CHF 2'108'986.62. Als Gegenleistung erhalten die Genossenschafter der übernommenen Genossenschaft für jeden Anteilschein zu CHF 200.- einen Anteilschein zu CHF 200.- der übernehmenden Genossenschaft. CHF 1'589'586.62 werden den Reserven der Genossenschaft gutgeschrieben.
Weitere Geschäftslokale:
Zentralstrasse 28, 6030 Ebikon;
Schulstrasse 1, 6037 Root;
Rigistrasse 8, 6036 Dierikon. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Heinz, von Küssnacht am Rigi, in Root, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt Mahler, Sylvie, von Ebikon und Kriens, in Ebikon, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler- Stalder, Kurt, von Ebikon, in Ebikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun, Walter, von Gisikon und Schwarzenberg, in Gisikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer];
Burri, Irène, von Root und Luzern, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käppeli, Rolf, von Ebikon und Mühlau, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knüsel, Urs, von Root und Udligenswil, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer];
Lustenberger, Eugen, von Luthern, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sidler-Zulauf, Kurt, von Ebikon und Luzern, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnet, Othmar, von Ebikon und Zell LU, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Silvan, von Ebikon und Wahlern, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Urs, von Root, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter].