Reports for Kien Trung Lam
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Kien Trung Lam
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5779178, Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant Aemmi & Asien Garden GmbH, in Burgdorf, CH-053.4.015.332-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2002, S. 3, Publ. 687542). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lam, Kien Trung, von Leibstadt, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00 [bisher: in Oberburg].
Publication number: 687542, Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant Aemmi & Asien Garden GmbH, in Burgdorf, Betrieb eines Restaurants und Vertrieb von Lebensmittelspezialitäten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2001, S. 4876).
Statutenänderung:
16.09.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tran-Lam, My Nga, von Leibstadt, in Langenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000;
Lam, Kien Du, von Leibstadt, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lam, Kien Trung, von Leibstadt, in Oberburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000 [bisher: in Leibstadt, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant Aemmi & Asien Garden GmbH, in Burgdorf, Schmiedengasse 23, 3400 Burgdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2001.
Zweck:
Betrieb eines Restaurants und Vertrieb von Lebensmittelspezialitäten. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland an- und verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 21'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Tran-Lam, My Nga, von Leibstadt, in Langenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000;
Lam, Kien Trung, von Leibstadt, in Leibstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000;
Lam, Kien Du, von Leibstadt, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.