Reports for Albert Lässer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Albert Lässer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2644414, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Haller + Lässer GmbH, Malergeschäft, bisher in Bottenwil, CH-400.4.016.468-2, Betrieb eines Malergeschäftes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.1999, S. 7874).
Statutenänderung:
23.12.2004.
Sitz neu:
Zofingen.
Domizil neu:
Guntenrain 3, 4812 Mühlethal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Thomas, von Reinach AG, in Bottenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Albert, von Wiliberg, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Haller + Lässer GmbH, Malergeschäft, in B o t t e n w i l, Betrieb eines Malergeschäftes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03. 1995, S. 1401).
Statutenänderung:
10.11.1999.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lässer, Albert, von Wiliberg, in Bottenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Thomas, von Reinach AG, in Bottenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Haller + Lässer GmbH, Malergeschäft, in Bottenwil, Winkel 73, 4814 Bottenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.2.1995.
Zweck:
Betrieb eines Malergeschäftes;
die Gesellschaft kann sich insbesondere an anderen Unternehmen beteiligen, Filialen errichten, mit Wertschriften handeln, Liegenschaften erwerben und Finanzierungen durchführen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Haller, Thomas, von Reinach AG, in Bottenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000;
Lässer, Albert, von Wiliberg, in Bottenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000.