Reports for Fritz Kuster
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fritz Kuster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005793768, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pantatrade AG, in Berneck, CHE-101.928.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002837).
Firma neu:
Pantatrade AG in Liquidation.
Zweck neu:
Zweck des Unternehmens ist das Verwalten des eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann namentlich auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann des weiteren Rechte, Patente und Lizenzen erwerben bzw. solche erteilen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Fritz, von Diepoldsau, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4275693, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RhV Elektrotechnik AG, in Altstätten, CHE-228.585.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4131237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bont, Armin, von Altstätten und Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Magnus, von Au SG, in Au SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Markus, von Diepoldsau und Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Fritz, von Diepoldsau und Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Ralf, von Diepoldsau, in Eichberg, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Jasmin, von Altstätten, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4234779, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RhV Holding AG, in Altstätten, CHE-106.079.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4131239).
Firma neu:
RhV Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bont, Armin, von Altstätten und Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hugentobler, Magnus, von Au SG, in Au SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Markus, von Diepoldsau und Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Ralf, von Diepoldsau, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Fritz, von Diepoldsau und Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].