Reports for Urs Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Kunz
Newest SOGC notifications: Urs Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005406724, Commercial Registry Office Berne, (36)
K-Metallbau GmbH, in Uttigen, CHE-391.242.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330599).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Urs, von Trub, in Kirchdorf BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kunz, Reto, von Trub, in Kirchdorf BE, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004806285, Commercial Registry Office Berne, (36)
OIC GmbH Outdoor Indoor Cleaning, in Kirchdorf (BE), CHE-391.242.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, S.0, Publ. 1449331).
Statutenänderung:
17.12.2019.
Firma neu:
K-Metallbau GmbH.
Sitz neu:
Uttigen.
Domizil neu:
Thunstrasse 5a, 3628 Uttigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Metallbauarbeiten, die Herstellung und den Vertrieb von Wintergärten sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, vermieten, verpachten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Thomas, von Trub, in Kirchdorf BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Urs, von Trub, in Kirchdorf BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kunz, Reto, von Trub, in Kirchdorf BE, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1449331, Commercial Registry Office Berne, (36)
OIC GmbH Outdoor Indoor Cleaning, in Kirchdorf BE, CHE-391.242.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022995). [Folgende weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: Kirchgasse 2, 3550 Langnau im Emmental.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Strub, Sandra, von Wangen bei Olten, in Langnau im Emmental, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Thomas, von Trub, in Kirchdorf BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Urs, von Trub, in Kirchdorf BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].