Reports for François Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name François Kunz
Holdings
Newest SOGC notifications: François Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006039339, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MTC it AG, in Neuenhof, CHE-114.164.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190971).
Firma neu:
MTC it AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, François, von Lausanne, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004536155, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MTC it AG, in Erlinsbach (AG), CHE-114.164.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6100786).
Statutenänderung:
14.11.2018.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
c/o Christof Oliver Mazenauer, Bankstrasse 9, 5432 Neuenhof.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, François, von Lausanne, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlinsbach AG].
Publication number: 2550069, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Computerdienst für KMU und Private GmbH, in Schlossrued, CHE-241.030.896, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870116).
Statutenänderung:
08.12.2015.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
c/o Christof Oliver Mazenauer, Bankstrasse 9, 5432 Neuenhof.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, François, von Lausanne, in Schlossrued, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazenauer, Christof Oliver, von Zürich, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.