Reports for Henrietta Küpfer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Henrietta Küpfer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3118383, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ISCC GmbH, in Wollerau, CHE-110.615.592, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, Publ. 2215224).
Statutenänderung:
14.10.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Informatik Produkten sowie Planung und Realisierung von EDV Projekten. Sie bietet Beratungsleistungen für Unternehmen auf allen Unternehmensstufen an. Die Gesellschaft betreibt Web-Shops in verschiedenen Produktbereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küpfer, Henrietta, von Zürich und Lauperswil, in Freienbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küpfer, Rudolf, von Zürich und Lauperswil, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Küpfer, André, von Zürich, in Wollerau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stämpfli, Madeleine, von Zürich, in Udligenswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro (CHE-108.037.935), in Rüschlikon, Revisionsstelle [bisher: Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro].
Publication number: 2215224, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ISCC GmbH, in Wollerau, Heiniweidstrasse 1b, 8806 Bäch SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.04.2004.
Zweck:
Vertrieb von Informatik Produkten sowie Planung und Realisierung von EDV Projekten;
bietet Beratungsleistungen für Unternehmen auf allen Unternehmensstufen an;
betreibt Web-Shops in verschiedenen Produktbereichen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Vertretungen übernehmen;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Eingetragene Personen:
Küpfer, Rudolf, von Zürich und Lauperswil, in Bäch SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Küpfer, Henrietta, von Zürich und Lauperswil, in Bäch SZ, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro, in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Videosonic AG, in W ä d e n s w i l , Handel mit elektrotechnischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 13.11.1997, S. 8258).
Statutenänderung:
9.08.2000. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küpfer, Henrietta, von Zürich und Lauperswil, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stranders, Astrid, von Innerthal, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küpfer, Rudolf, von Zürich und Lauperswil, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen, Vizepräsident];
Stranders, Rolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Flückiger, Andreas, von Wynigen, in Wettingen, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marzon, Michael, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.