Reports for Reinhard Künzler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reinhard Künzler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005259666, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Mühlhof, in Tübach, CHE-111.740.099, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, S.0, Publ. 3285173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Heidi, von Rüschlikon und Basel, in Rorschacherberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Reinhard, von Walzenhausen, in Steinach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser-Ingber, Ruth, von Trub, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Lidia, von Tübach, in Tübach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Maurus, von Balgach, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG, Filiale St. Gallen (CH-320.9.039.738-3)].
Publication number: 4960008, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Mühlhof, in Tübach, CH-320.7.055.611-1, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2008, S. 13, Publ. 4406576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Benno, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Angelo, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Barbara, von St. Gallen, in Eggersriet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Hans, von Schleitheim, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götte, Michael, von Wildhaus, in Tübach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Heidi, von Rüschlikon und Basel, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Reinhard, von Walzenhausen, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Patrik, von Winterthur, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, Filiale St. Gallen (CH-320.9.039.738-3), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: 4940856, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, in St. Gallen, CH-320.3.002.178-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 16, Publ. 4916080).
Statutenänderung:
02.03.2009.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 02.03.2009 und Inventar per 30.09.2008 Aktiven von CHF 510'000'081.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 44'822'837.43 auf die neu gegründete St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, in St. Gallen (CH-320.3.064.923-9).
Gegenleistung:
40'000 Namenaktien zu CHF 5'000.00 und eine Forderung von CHF 265'177'243.75.
Firma neu:
SAK Holding AG.
Zweck neu:
Sicherstellen der Versorgung der Kantone St. Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. mit elektrischer Energie;
sie beteiligt sich zu diesem Zweck an Unternehmungen, die Anlagen zur Erzeugung, Verteilung und Abgabe von Energie erstellen, pachten und betreiben. Die Gesellschaft kann solchen Unternehmen Darlehen, Garantien und Bürgschaften gewähren sowie Wertschriften und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichen, Heinz, von Frutigen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Reinhard, von Walzenhausen, in Rorschacherberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Domenig, Rolf, von Tamins, in Mörschwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solenthaler, Jürg, von Teufen AR, in Wald AR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tramèr, Adriano, von Tschierv und Samedan, in Pfungen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbin, Stefano, von Thayngen, in Thayngen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.