Reports for Marcel Künzler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Künzler
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Künzler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004910726, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DHL Parcel (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696519).
Domizil neu:
Güterstrasse 107, 4133 Pratteln.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Pumperwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf]. [gestrichen: Ohrbühlstrasse 25a, 8409 Winterthur].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farhang, Marcian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tiemens, Andreas Arthur Magnus, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004696519, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DHL Parcel (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birnstingl, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aulmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sukowski, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pytloun, Daniel, von Nusshof, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4386251, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Deutsche Post Global Mail (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2473759).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Firma neu:
DHL Parcel (Switzerland) AG.
Weitere Adressen:
Pumperwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf. Ohrbühlstrasse 25a, 8409 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sukowski, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ, Dr. Thomas Cornelius, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birnstingl, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aulmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farhang, Marcian, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pytloun, Daniel, von Nusshof, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kanmacher, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.