Reports for Marcel Krebs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Krebs
Newest SOGC notifications: Marcel Krebs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1087517, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Fünfstern GmbH, bisher in Worben, CH-053.4.017.790-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 5, Publ. 4915728).
Gründungsstatuten:
29.04.2006.
Statutenänderung:
12.09.2013.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Kanonengasse 32, 4051 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Marcel, von Hilterfingen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Worben].
Publication number: 3831244, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fünfstern GmbH, bisher in Wynau, CH-053.4.017.790-9, alle Arten von grafischen Arbeiten sowie Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 3, Publ. 3364738).
Statutenänderung:
24.02.2007.
Sitz neu:
Worben.
Domizil neu:
Grüebliweg 5, 3252 Worben.
Zweck:
Alle Arten von grafischen Arbeiten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhlmann, David, von Heimiswil, in Wynau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Uhlmann-Mühlemann, Esther, von Alchenstorf und Heimiswil, in Wynau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Marcel, von Hilterfingen, in Worben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Esco-Reisen AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2001, S. 2844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kloiber, Ania, italienische Staatsangehörige, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Konrad Kaspar, von Oberengstringen und Zürich, in Leymen (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil];
Isenschmid, Sibylle, von Bern, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krebs, Marcel, von Hilterfingen, in Worben, mit Kollektivprokura zu zweien;
List, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Seltisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martin, Elisabeth, österreichische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Witschi, Karin, vonJegenstorf und Uznach, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.