Reports for Thomas Konietzko
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Konietzko
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006055470, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro-Ventures Group GmbH, in Zürich, CHE-295.166.858, Schipfe 32, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2024. 31.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Managementberatung und verwandter Gebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Impallomeni, Deion Costa, von Poschiavo, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Konietzko, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Publication number: 1109877, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sunselex AG, in Zürich, CH-020.3.039.476-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 986841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konietzko, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 986841, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sunselex AG, in Zürich, CH-020.3.039.476-3, Rigistrasse 55, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt ein allgemeines Projektgeschäft innerhalb der Energiegewinnung in den Bereichen Service, Beratung, Bau, Ausführung sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, per Telefax oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Konietzko, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.