Reports for Benno Kollmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Benno Kollmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4375287, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Danfoss AG, in Frenkendorf, CHE-105.825.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollmann, Benno, von Entlebuch, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Entlebuch und Escholzmatt, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4496982, Commercial Registry Office Berne, (36)
Danfoss Steinmann Wärmepumpen AG, in Kirchlindach, CH-035.3.010.786-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 3, Publ. 3817146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sørensen, Carsten Lykke, dänischer Staatsangehöriger, in Karstad (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Benno, von Entlebuch, in Hochwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Thomsen, Søren Steen, dänischer Staatsangehöriger, in Højbjerg (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3462984, Commercial Registry Office Berne, (36)
Steinmann Apparatebau AG, in Kirchlindach, CH-035.3.010.786-6, Herstellung von Apparaten für Wärme- und Kältetechnik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2005, S. 3, Publ. 2765720).
Statutenänderung:
5.07.2006.
Firma neu:
Danfoss Steinmann Wärmepumpen AG.
Mitteilungen an die Aktionäre:
gewöhnlicher Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Personen oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beerhalter, Therese, von Schelten, in Bätterkinden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dick, Konrad, von Biberist und Etzelkofen, in Lohn SO, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergsjö, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Ämtervik (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beerhalter, Manfred, von Schelten, in Bätterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kollmann, Benno, von Entlebuch, in Hochwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.