Reports for Ulrich Kohler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ulrich Kohler
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Kohler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7058908, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Cubara Properties AG, in Fulenbach, CH-241.3.011.577-9, Dorfstrasse 30, 4629 Fulenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2013.
Zweck:
Handel mit, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien sowie Vornahme sämtlicher Neubau-, Umbau-, Ausbau- und Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Anlagen. Kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kohler, Ulrich, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kohler, Monika, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3960482, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cubara Properties AG(Cubara Properties Ltd) (Cubara Properties SA), bisher in Brugg, CH-400.3.019.292-4, Betrieb von Farmen in Südamerika usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2006, S. 1, Publ. 3471670).
Statutenänderung:
25.05.2007.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Dreilindenweg 2, 4900 Langenthal.
Zweck:
Betrieb von Farmen in Südamerika;
die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
40 Namenaktien zu CHF 2 500.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung die Jagd- und Fischfarm 'Cubara' in Nueva Calama, Provinz Itenenz, Departement Beni, Bolivien, mit 2514 Hektaren Umschwung, und den Viehbestand zum Höchstpreis von CHF 165 000 zu übernehmen [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Ulrich, von Roggwil BE, in Roggwil BE, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Inter-Treuhand GmbH, in Baden, Revisionsstelle [bisher: Inter-Treuhand GmbH, in Wettingen].
Publication number: 2728792, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Cubara Properties AG, in Brugg, CH-400.3.019.292-4, Betrieb von Farmen in Südamerika, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.1998, S. 2086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brentano, Dr. Max, von Laufenburg, in Brugg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Peter, von Oberwichtrach, in Schinznach Bad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Dr. Rudolf, von Amden, in Walenstadt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurt Reist Treuhand- und Revisionsgesellschaft AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Ulrich, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Inter-Treuhand GmbH, in Wettingen, Revisionsstelle.