Reports for Lutz Körner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lutz Körner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005093142, Commercial Registry Office Zug, (170)
Tobii Switzerland AG, in Zug, CHE-151.757.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932915).
Statutenänderung:
28.01.2021.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilsby, Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mäder, Gabriela, von Mörschwil, in Gossau (ZH), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eskilsson, Karl Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kraushaar, Mette, dänische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Körner, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004499415, Commercial Registry Office Zug, (170)
Interglass Technology AG, in Steinhausen, CHE-109.882.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Körner, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauth, Dr. Mathias Siegfried Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Ursula, von Altdorf (UR), in Galgenen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ibn El Haj, Mohammed, von Allschwil, in Allschwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walz, Matthias Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3532735, Commercial Registry Office Zug, (170)
Interglass Technology AG, in Steinhausen, CHE-109.882.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412901).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Körner, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walz, Matthias Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.