Reports for Martin Kocher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Kocher
Newest SOGC notifications: Martin Kocher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005358518, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kocher-Tiefenbach GmbH, in Studen (BE), CHE-227.366.481, Längackerweg 1, 2557 Studen BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2021.
Zweck:
Entgegennahme und Verarbeitung von Holz-, Laub- und Gartenabfällen, die ökologische Aufbereitung und Grüngutverwertung, die Erstellung von hochwertigen Erdmischungen und Produkte für den Gartenbau. Dienstleistungen für Gewerbe, Kommunen, Land- und Forstwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 01.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tiefenbach, Jürg, von Studen (BE), in Studen BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kocher, Martin, von Schwadernau, in Schwadernau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3627279, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Schwadernau, in Schwadernau, CHE-102.450.716, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000).
Statutenänderung:
31.08.2016.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Schwadernau in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Die Nachschusspflicht und persönliche Haftung ist ausgeschlossen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Anschlag in der Käserei, Umbieten, Zirkular oder Inserate im Amtsanzeiger;
durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.08.2016 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 14.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Liquidationsadresse:
c/o Bernhard Schneider, Mattenweg 4, 2556 Schwadernau. [Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Vorstand: 5 bis 7 Mitglieder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Armin, von Schwadernau, in Schwadernau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider-Marbot, Bernhard, von Diessbach bei Büren, in Schwadernau, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Martin, von Schwadernau, in Schwadernau, Sekretär, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Messer, Rudolf, von Fraubrunnen, in Schwadernau, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Etzelkofen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marbot, Rudolf, von Busswil bei Melchnau, in Schwadernau, Beisitzer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Schwadernau, in S c h w a d e r n a u , bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 31.08.1982, S. 2823).
Statutenänderung:
19.07.2000.
Zweck neu:
Wirtschftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
durch die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten usw.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Die Nachschusspflicht und persönliche Haftung ist ausgeschlossen. [bisher: Für die Verbindlichkeit der Genossenschaft haftet in erster Linie deren Vermögen;
reicht dieses nicht aus, so haften die Mitglieder persönlich und solidarisch.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahli, Edgar, von Wohlen bei Bern, in Schwadernau, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Armin, von Schwadernau, in Schwadernau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kocher, Martin, von Schwadernau, in Schwadernau, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messer, Rudolf, von Etzelkofen, in Schwadernau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier].