Reports for Peter Konrad Koch
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Konrad Koch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005225895, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nilrem AG, in Zug, CHE-389.733.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Stiefel, Walter, von Turbenthal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Philippe J.A., von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005192237, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nilrem AG, in Zug, CHE-389.733.637, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichen Interesse liegen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Koch, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Kaiser, Philippe J.A., von Zug, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiefel, Walter, von Turbenthal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Publication number: 3366171, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
3INNOVATIVE AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-134.723.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, Publ. 2330719).
Statutenänderung:
23.01.2017.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Grundstrasse 30, 6430 Schwyz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Installationen und Servicedienstleistungen im Kälte-, Klima- und Energietechnikbereich, Reparatur und Vertrieb von Laborgeräten, insbesondere Geräten der Konservierungs- und Lagertechnik im biomedizinischen Umfeld, Bauführung / Bauleitung von Sanierungen und Neubauten sowie den Handel mit Labor- und Medizingeräten sowie kältetechnischen Komponenten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum und Wertschriften erwerben, veräussern und verwalten, überhaupt alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
80 Inhaberaktien zu CHF 500.00 und [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]120 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen sowie Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Ausserbraz (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Koch, Peter Konrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Benaglio, Bruno Domenico, von Zürich, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Martin, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Ausserbraz (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Andreas Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Lauerz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.