Reports for Christian Kobler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Kobler
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Kobler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005870970, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ATC Beratung und Immobilien AG, in Oftringen, CHE-233.816.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005687052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobler, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenzell (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kobler, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobler, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Nussdorf am Haunsberg (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kobler-Borchardt, Lisa Maria Anna, deutsche Staatsangehörige, in Oftringen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005687052, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ATC Beratung und Immobilien AG, in Rothrist, CHE-233.816.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647603).
Statutenänderung:
14.02.2023.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Mittlere Bühnenbergstrasse 47, 4665 Oftringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobler, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rothrist].
Publication number: HR01-1005291890, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ATC Beratung und Immobilien AG, in Rothrist, CHE-233.816.713, Kirchweg 8, 4852 Rothrist, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Nachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 16.08.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kobler, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenzell (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kobler, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kobler, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Nussdorf am Haunsberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.