Reports for Thomas Knupp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Knupp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005936858, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-103.753.757, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005830182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knupp, Thomas, von Muolen, in Häggenschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bührer-Keller, Christina, von Siblingen, Stetten (SH) und St. Gallen, in Bottighofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005805542, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Spitex Region Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-112.408.041, Verein (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025830).
Statutenänderung:
15.05.2023.
Zweck neu:
Der Verein verfolgt gemeinnützige und soziale Zwecke. Er erfüllt für die Politischen Gemeinden Altnau, Berlingen, Bottighofen, Ermatingen, Gottlieben, Kreuzlingen, Langrickenbach, Lengwil, Münsterlingen, Salenstein und Tägerwilen die Aufgabe, nach dem kantonalen Gesetz über das Gesundheitswesen einen Kranken- und Hauspflegedienst zu betreiben. Er verfolgt die Versorgung der Bevölkerung in den unter Art. 2 Abs. 1 aufgeführten Politischen Gemeinden mit spitalexternen Diensten in medizinischem, pflegerischem, sozialem und gesundheitserhaltendem Sinne. Dort, wo der Verein nicht selber Träger einer Dienstleistung ist, kann er mit anderen Organisationen entsprechende Verträge abschliessen. Der Verein kann weitere Aufgaben mit einem ähnlichen Zweck wahrnehmen. Der Verein kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canal, Renato, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knupp, Thomas, von Muolen, in Häggenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3621541, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-103.753.757, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Carl, von Zürich und Basel, in Bottighofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wacker, Bruno, von Bottighofen, in Bottighofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter, von Weinfelden, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raggenbass, Dorena, von Schönholzerswilen, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Georg, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Franziska, von Nürensdorf, in Ermatingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubensak, Dr. Urs, von Zürich, in Kreuzlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grosjean, Marc Andrea, von Saules (BE), in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Cyrill Claudius, von St. Gallen, in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knupp, Thomas, von Muolen, in Häggenschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.