Reports for Robin Philipp Knopf
Mandates
Newest SOGC notifications: Robin Philipp Knopf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1474673, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SAT Albatros Swiss GmbH, in Kloten, CHE-113.687.398, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knopf, Daria Julia, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knopf, Robin Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Schoop, Barbara, von Zürich, in Kloten, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 6254328, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SAT Albatros Swiss GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.733-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 24, Publ. 4383898).
Statutenänderung:
03.06.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoop, Barbara, von Zürich, in Kloten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Knopf, Daria Julia, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Knopf, Robin Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.