Reports for Jochen Knoesel
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jochen Knoesel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005672630, Commercial Registry Office Zurich, (20)
First Climate (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-105.213.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005363677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachert, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Aichtal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wohlgemuth, Nikolaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoesel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Würzburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stetter, Thomas, von Ellikon an der Thur, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Manieram, Linda, kanadische Staatsangehörige, in Vaduz (LI), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1773855, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARBB AG, in Zug, CHE-102.763.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800266).
Firma neu:
ARBB AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.09.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eke, Denham, britischer Staatsangehöriger, in Douglas, Isle of Man (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knoesel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Würzburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenz, Swen Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Isle of Sark (GB), Liquidator, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwerzmann, Dominik A., von Risch und Zug, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)].
Publication number: 5250714, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARBB AG, in Zug, CH-290.3.001.233-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 20, Publ. 4687982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazenauer, Stephan, von Appenzell, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagemann, Werner, von Zürich und Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knoesel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Würzburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.