Reports for Walter Knöri-Eschler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Knöri-Eschler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4069069, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sportbahnen Jaunpass AG, in Boltigen, CHE-101.268.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093315).
Domizil neu:
c/o Linda Bieri-von Loh, Allmi 392a, 3766 Boltigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösti-Krähenbühl, Hermann, von St. Stephan, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dänzer, Adrian, von Kandersteg, in Boltigen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
D'Incau , Monika, von Bolligen, in Boltigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöri-Eschler, Walter, von Zweisimmen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poschung, Andreas, von Worb, in Zweisimmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederhauser, Hans, von Wyssachen, in Hilterfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Omar, von Rüderswil, in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thöni, Simon, von Gsteigwiler, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri-von Loh, Linda, von Schangnau, in Boltigen, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2405347, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brunnengenossenschaft Schwarzenmatt, in Boltigen, CHE-102.253.914, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2004, S. 4, Publ. 2358130).
Firma neu:
Brunnengenossenschaft Schwarzenmatt in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Rudolf Matti , Hinterrüti 392, 3766 Boltigen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.11.2012 aufgelöst. [Streichung der statutarisch festgelegten Anzahl Verwaltungsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Vorstand: 3 Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stryffeler, Walter, von Boltigen, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spori, Fritz, von Boltigen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Rudolf, von St. Stephan, in Boltigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöri-Eschler, Walter, von Zweisimmen, in Boltigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3726202, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sportbahnen Jaunpass AG, in Boltigen, CH-092.3.007.378-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 01.05.2003, S. 5, Publ. 971420).
Domizil neu:
c/o Manfred Müller, Weissenbach, 3766 Boltigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer-Bieri, Hermann, von Diemtigen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
D'Incau-Mani, Monika, von Bolligen, in Boltigen, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bettler-Wyssmüller, Hans, von Boltigen, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutzli, Andreas, von Zweisimmen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Manfred, von Boltigen, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Knöri-Eschler, Walter, von Zweisimmen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebser, Patricia, von Thun, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dänzer, Toni, von Kandersteg, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rösti-Krähenbühl, Hermann, von St. Stephan, in Boltigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien ;
Beyeler-Pürro, Andrea, von Boltigen, in Boltigen, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.