Reports for Richard Kissling
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Kissling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005863106, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oegerli/Kissling Treuhand AG, in Dietlikon, CHE-107.887.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005277903).
Statutenänderung:
18.09.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Richard, von Wolfwil, in Thalwil, Revisionsstelle.
Publication number: 3327554, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Duroform-Sockel- und Holzprofile AG, in Dietlikon, CH-020.3.907.154-1, Handel mit Holzwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2000, S. 8340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Richard, von Wolfwil, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Daniel, von Benken SG, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2945308, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oegerli/Kissling Treuhand AG, in Dietlikon, CH-020.3.919.036-0, Führung eines Treuhand-, Buchhaltungs-, Steuer- und Betriebsberatungsbüros sowie Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2001, S. 2800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Richard, von Wolfwil, in Thalwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oegerli, Urs, von Härkingen und Bülach, in Dietlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leemann, Nelly, von Kloten, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Morger, Hans, von Eschenbach SG und Wallisellen, in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Zell ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Turra, Andreas Giovanni, von Zürich, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brütten, Präsident];
Glinz, Silvia, von St. Gallen, in Neunforn, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Hofstetter, Daniel, von Benken SG, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Kissling, Richard, von Wolfwil, in Thalwil, Revisionsstelle.