Reports for Sabine Beatrice Kiefer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sabine Beatrice Kiefer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004926682, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Rotel AG, in Schönenwerd, CHE-101.722.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307659).
Statutenänderung:
26.06.2020.
Aktien neu:
22'400 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'600 Inhaberaktien zu CHF 400.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Sabine Beatrice, von Starrkirch-Wil, in Safenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schidlow Kiefer, Tamar, von Frauenfeld, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2590501, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Wiesengrund Holding AG, in Rickenbach (SO), CHE-114.621.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, Publ. 4778032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Urban, von Starrkirch-Wil, in Rickenbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kiefer-Flückiger, Hanni, von Starrkirch-Wil, in Rickenbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiefer, Sabine, von Starrkirch-Wil, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Christoph, von Starrkirch-Wil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schidlow Kiefer, Tamar, von Frauenfeld, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7068174, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Rotel AG, in Schönenwerd, CH-400.3.912.113-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, S. 0, Publ. 6731264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Reinach AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Christoph Daniel, von Starrkirch-Wil, in Oerlikon (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Kiefer, Sabine Beatrice, von Starrkirch-Wil, in Safenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten];
Turke, Ralph, von Zürich, in Bellikon, mit Kollektivprokura zu zweien.