Reports for Winfried Kiebel
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Winfried Kiebel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005007800, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
WLN AG, in Freienbach, CHE-130.594.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, Publ. 3390473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiebel, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Dormagen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Christian U., von Winterthur, in Varna (BG), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duss, Walter, von Romoos, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3390473, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
WLN AG, in Freienbach, CHE-130.594.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240353).
Statutenänderung:
01.03.2017.
Domizil neu:
Seestrasse 160, 8806 Bäch SZ.
Genussscheine neu:
1 Genussschein, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationserlös gemäss Statuten.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiebel, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Dormagen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duss, Walter, von Romoos, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldimann, Christian U., von Winterthur, in Wolfwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2457313, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
WLN AG, in Lachen, CHE-130.594.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2139383).
Statutenänderung:
19.10.2015.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Blum Finanz AG, Korporationsweg 13c, 8832 Wilen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiebel, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Meierskappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fumagalli, Jolanda, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.