Reports for Christine Kern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christine Kern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005929145, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hands & Brain GmbH, in Olten, CHE-104.780.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869668).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Guyaz, Claudia Isabel, von Basel, in Reinach (BL), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 6668842, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, CH-270.4.001.514-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 7, Publ. 4928260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Basel];
Meienberger, Pius, von Bussnang, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 663880, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, Dienstleistungen in den Bereichen Event, Promotion und Public Relation usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2000, S. 5256).
Statutenänderung:
18.09.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüllenhagen, Michael Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Allschwil, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].