Reports for Rolf Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3471672, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Enforce AG, in Bergdietikon, CH-020.3.006.088-3, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information sowie Handel mit Sachmitteln im Bereich Organisation, Informatik und Kommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2006, S. 1, Publ. 3357330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Rolf, von Montherod, in Weinfelden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3357330, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Enforce AG, bisher in Urdorf, CH-020.3.006.088-3, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information sowie Handel mit Sachmitteln im Bereich Organisation, Informatik und Kommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2005, S. 23, Publ. 2844950).
Gründungsstatuten:
12.05.1995.
Statutenänderung:
18.04.2006.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 42, 8962 Bergdietikon.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information sowie Handel mit Sachmitteln im Bereich Organisation, Informatik und Kommunikation;
erstellt Projektierungen und übernimmt Projektleitungen;
kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 102'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.--.
Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Enforce Engineering GmbH, in Urdorf. Aktiven von CHF 592'221.40 und Passiven von CHF 106'474.70 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 01.03.2002 und Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Stammeinlagen der übernommenen Geselslchaft besitzt. Dabei erlöschen diese Stammeinlagen und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Peter, von Zizers, in Unterlunkhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Keller, Rolf, von Montherod, in Weinfelden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Depentor, Claudio, von Hochdorf, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Glaab, Stephan, von Lindau, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
Rella, Marco, von Neuenhof, in Muri AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Aristau].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Enforce Engineering GmbH, in Urdorf, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.1995, S. 1850).
Statutenänderung:
1.03.2002. Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2002 infolge Fusion mit der Enforce AG, in Urdorf. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Enforce AG über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Peter, von Zizers, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Keller, Rolf, von Montherod, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enforce AG, in Urdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.