Reports for Peter Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5709638, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft, in Bern, CH-035.5.005.270-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 5, Publ. 5611350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hew, Florian Dr., von Klosters-Serneus, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzer, Peter, von Muotathal, in Fiesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Jürg, von Zürich, in Arni-Islisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gwerder, Sepp, von Muotathal, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter, von Wädenswil und Mandach, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Silvestri, Josef, von Stein AG, in Itingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Peter, von Trimbach und Adligenswil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berchtold, Michel, von Riederalp, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merz, Renato, von Brugg, in Frick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Paul, von Eisten, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gembler, Nadine, von Eptingen, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kötter, Thomas, von Schluein, in Bättwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzli, Klaus, von Ostermundigen, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Micheloud, Antoine, von Vex, in Moléson-sur-Gruyères, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schucan, Gian-Mattia, von Zuoz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhlmann, Monika, von Trub, in Kehrsatz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmerli, Michael, von Oftringen, in Nussbaumen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5067664, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CPV/CAP Coop Personalversicherung, in Basel, CH-270.5.000.060-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 6, Publ. 4982116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Kurt, von Pfeffikon, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barresi, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter, von Wädenswil und Mandach, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zenger, Patrick, von Oberstocken, in Salavaux, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Andreas, von Trub, in Cugy VD, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carrara-Bertoli, Aida, von Miglieglia, in Canobbio, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gembler, Nadine, von Eptingen, in Muttenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3004760, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CPV/CAP Coop Personalversicherung, in Basel, CH-270.5.000.060-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2004, S. 4, Publ. 2494970).
Statutenänderung:
25.05.2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Maria, von Genf, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Höhener, Clemens, von Appenzell, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Wädenswil und Mandach, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederer, Richard, von Wolfhalden, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zenger, Patrick, von Oberstocken, in Salavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.