Reports for Peter Kehrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Kehrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004519557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der politischen Gemeinde Thalwil, in Thalwil, CHE-195.436.359, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2731453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Del Fabro Galfetti, Miriam, von Laufenburg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kehrer, Peter, von Bözen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Katharina, von Höri, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Corinne, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brusa, Daniela, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedrich, Andreas, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giebel, Raphael, von Lyss, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hug, Judith, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1273131, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der politischen Gemeinde Thalwil, in Thalwil, CHE-195.436.359, Alte Landstrasse 112, 8800 Thalwil, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Zweck:
Unter dem Namen Pensionskasse der politischen Gemeinde Thalwil wird für das dem Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) unterstellte Personal der Politischen Gemeinde eine Pensionskasse geführt, die eine Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen von Invalidität, Alter und Tod gewährt. Verwaltungskommission von 6 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Rechtsgrundlagen:
Gemeindeordnung vom 03.03.2013, am 26.06.2013 vom Regierungsrat genehmigt, Organisationsreglement vom 01.01.2014.
Haftung:
Die Gemeinde haftet subsidiär für die Verbindlichkeiten der Pensionskasse.
Eingetragene Personen:
Burgener, Christine, von Thalwil, in Thalwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Bruno, von Matten bei Interlaken, in Bellikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwanke, Katharina, von Höri, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kehrer, Peter, von Bözen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Werner, von Nufenen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Corinne, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Girod, Alain, von Muttenz, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kehrer + Partner, Architektur + Gestaltung, in Rüschlikon, Büro für Architektur und Gestaltung, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 29.12.1997, S. 9299).
Firma neu:
P. Kehrer + Partner, Architektur und Gestaltung.
Beginn:
1.01.1999.
Umwandlungen neu:
Diese Gesellschaft ist aus einer Kollektivgesellschaft hervorgegangen, die am 01.01.1995 ihren Anfang nahm und am 17.02.1995 in das Handelsregister eingetragen wurde. Mit Beginn 01.01.1999 wurde diese Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Christian, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrer, Peter, von Bözen, in Oberrieden, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Kehrer, Johann, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF100'000.¬.