Reports for Monika Kaufmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Kaufmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005474234, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bewilux AG, in Hünenberg, CHE-104.064.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100665).
Statutenänderung:
13.04.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rodach AG, in Hünenberg (CHE-114.027.023), gemäss Fusionsvertrag vom 13.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 171'804.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 116'437.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Tageslichttechniken Bewilux Rodach AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder mit E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005100665, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bewilux AG, in Hünenberg, CHE-104.064.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567333).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005100700, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rodach AG, in Hünenberg, CHE-114.027.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625333).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, René, von Cham, in Cham, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.