Reports for Thomas Kasper
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Kasper
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005898878, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hacko Gastro GmbH, in Birsfelden, CHE-393.798.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poyraz, Haci, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004700654, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hacko Gastro GmbH, in Birsfelden, CHE-393.798.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, S.0, Publ. 7046840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poyraz-Yildirimpinar, Haci, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4032065, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Grow Team Baselland GmbH, in Zunzgen, CHE-478.349.117, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811467).
Statutenänderung:
24.01.2018.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
St. Jakobs-Strasse 108, 4132 Muttenz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Karabult, Aliekber, türkischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00.