Reports for Paul Karpf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paul Karpf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3995118, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SK Kapitalanlagen AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.027.642-9, Dienstleistungen im Bereich der Kapitalanlage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2006, S. 17, Publ. 3497498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karpf, Paul, von Bellikon und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Meilen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Enzler, Ernst, von Altstätten, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3497498, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SK Kapitalanlagen AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.027.642-9, Dienstleistungen im Bereich der Kapitalanlage und der Verwaltung von Vermögen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2004, S. 21, Publ. 2224822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cajochen, Norbert, von Ruschein, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karpf, Paul, von Bellikon und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2228356, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sparkasse Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Betrieb einer Regionalbank, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 19, Publ. 1251752).
Statutenänderung:
31.03.2004.
Firma neu:
SK Genossenschaft.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder auf genossenschaftlicher Basis. Sie räumt ihren Mitgliedern Vorteile ein wie beispielsweise Vorzugskonditionen bei ihren Finanzinstituten, den vergünstigten Besuch von kulturellen und sportlichen Anlässen. Die Genossenschaft verfolgt diesen Zweck, indem sie sich an Unternehmungen, insbesondere Finanzinstituten und Kapitalanlagegesellschaften, beteiligt. Die Genossenschaft kann ferner Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muri, Beat, von Schötz, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Hermann, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karpf, Paul, von Bellikon und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauser, Christoph G., von Zürich und Schüpfen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Margreth, Pascal, von Vaz/Obervaz, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geiger, Felix, von Küsnacht ZH und Ermatingen, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cajochen, Norbert, von Ruschein, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Regli, Ulrich, von Küsnacht ZH und Hallau, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyser, Dr. Reto, von Niedergösgen, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer und Sekretär (nicht Miglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].