Reports for Michael Käser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Käser
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Käser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005805092, Commercial Registry Office Berne
Swiss Cordon Bleu AG, in Adelboden, CHE-445.360.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092861).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Michael, von Madiswil, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Thomas, von Kirchdorf (BE), in Pohlern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosser, Christopher, von Frutigen, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilderswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Thomas, von Frutigen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005001462, Commercial Registry Office Berne
MK Immobilien AG, in Biel/Bienne, CHE-100.741.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, S.0, Publ. 2469527).
Statutenänderung:
08.10.2020.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Michael, von Madiswil, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004930518, Commercial Registry Office Berne
Exzellent Immobilien AG, in Thun, CHE-112.866.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S.4, Publ. 5482988).
Statutenänderung:
30.06.2020.
Firma neu:
Exzellent AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobiliendienstleistungen aller Art, insbesondere Verwaltung, Vermietung und Verkauf von Immobilien, Realisierung und Begleitung von Bauvorhaben, von Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere Buchführung, Unternehmensberatung, sowie Handel mit Waren aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Rudolf, von Eriz, in Gwatt (Thun), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christoph, von Niederried bei Interlaken, in Brenzikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Käser, Michael, von Madiswil, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Kleindietwil, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lengen, André, von Zürich und Embd, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Michael, von Niederried bei Interlaken, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.