Reports for Pius Jung
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pius Jung
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004458601, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Rotachhof, Zuckenriet, in Niederhelfenschwil, CHE-108.532.011, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2942199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Marlis, von Braunau, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Pius, von Niederhelfenschwil, in Niederhelfenschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3486815, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dorfmarkt Niederbüren GmbH, in Niederbüren, CHE-448.876.145, Staatsstrasse 50, 9246 Niederbüren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2017.
Zweck:
Betrieb eines Supermarktes mit integrierter Postagentur. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wagner-Eisenegger, Luzia, von Ebnat-Kappel und Aadorf, in Niederbüren, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiftung Dorfmarkt Niederbüren (CHE-358.213.282), in Niederbüren, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jung, Pius, von Niederhelfenschwil, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Hürlimann, Brigit, von Andwil SG, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch-Schmid, Cornelia, von Sempach und Appenzell, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Beat, von Ebnat-Kappel, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Stefan, von Aadorf, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6178028, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Dorfmarkt Niederbüren, in Niederbüren, CH-320.7.069.336-7, c/o Pius Jung, Vordere Büelstrasse 4, 9246 Niederbüren, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.05.2011.
Zweck:
Sicherstellung einer ausreichenden Grundversorgung der Bevölkerung der politischen Gemeinde Niederbüren mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Zur Sicherstellung dieses Zwecks schafft die Stiftung Voraussetzungen für ein Ladengeschäft (Dorfmarkt) in Niederbüren und sie kann hierfür geeignete Liegenschaften bzw. Grundstücke erwerben, veräussern und belasten, verwalten, einrichten sowie mieten und vermieten.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant.
Organisation:
Stiftungsrat von mind. 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Jung, Pius, von Niederhelfenschwil, in Niederbüren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof-Martinelli, Irene, von Eggersriet und Ftan, in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhart, Josef, von Bütschwil, in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann-Rutz, Bernadette, von Filzbach, in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Düring-Rüttimann, Susanna, von Niederbüren und Rottenschwil, in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Beat, von Ebnat-Kappel, in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG, Filiale St. Gallen (CH-320.9.039.738-3), in St. Gallen, Revisionsstelle.