Reports for Jolanda Jucker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jolanda Jucker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4014127, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wirzpartner GmbH für Leuchten und Licht, in Rüti (ZH), CHE-105.458.281, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1194755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jucker, Jolanda, von Weisslingen, in Wald (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Rolf, von Bubikon, in Bubikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eggler, Hans Rudolf , von Wollerau, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1194755, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wirzpartner GmbH für Leuchten und Licht, in Rüti ZH, CH-020.4.021.536-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 44, Publ. 4801050).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jucker, Jolanda, von Weisslingen, in Wald ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hinwil];
Wirz, Rolf, von Bubikon, in Bubikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wald ZH].
Publication number: 4801050, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wirzpartner GmbH für Leuchten und Licht, in Rüti ZH, CH-020.4.021.536-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2005, S. 22, Publ. 3048218).
Statutenänderung:
24.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Vermittlung von Licht- und Inneneinrichtungsprodukten für den Geschäfts- und Privatbereich sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereichen Beratung, Organisation, Administration und Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jucker, Jolanda, von Weisslingen, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Wirz, Rolf, von Bubikon, in Wald ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].