Reports for Hans Jost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Jost
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Jost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005190169, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Unteremmental Genossenschaft, in Lützelflüh, CHE-105.848.682, Genossenschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004984994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Karen, von Lützelflüh, in Walkringen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf];
Jost, Hans, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 913677, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Unteremmental Genossenschaft, in Lützelflüh, CH-053.5.000.734-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 4, Publ. 5718038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Niklaus, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Hans, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5061844, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Schonegg, in Sumiswald, CH-053.5.003.078-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2000, S. 4144).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Schonegg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Fritz Reist, Unter Stauden, 3454 Sumiswald. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.04.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Fritz, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Hans, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reist, Fritz, von Sumiswald, in Sumiswald, Vizepräsident und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Gerhard, von Lützelflüh, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Weier im Emmental (Gemeinde Affoltern im Emmental), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].