Reports for Georg Josi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Georg Josi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6204462, Commercial Registry Office Berne, (36)
Niesenbahn-Gesellschaft AG, in Aeschi bei Spiez, CH-092.3.007.083-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 6, Publ. 5583660).
Statutenänderung:
18.05.2011.
Firma neu:
Niesenbahn AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: a) den Betrieb und den Unterhalt der Standseilbahn von Mülenen auf den Niesen gestützt auf die vom Bundesrat am 20. Dezember 1982 bis zum 31. Dezember 2027erteilte Konzession;
b) den Betrieb einer Gastwirtschaft samt Hotel und Kiosk auf Niesen-Kulm. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann andere in ihrem Interesse liegende Tätigkeiten ausüben und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und beschränkte dingliche Rechte erwerben, veräussern und belasten..
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi, Georg, von Adelboden, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Martin, von Berken, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3622752, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kissling + Zbinden AG Ingenieure Planer usic, in Thun, CH-092.9.006.744-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2004, S. 5, Publ. 2288750).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Markus, von Steffisburg, in Oberhofen am Thunersee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, David, von Landiswil, in Aeschi bei Spiez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josi, Georg, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Drollinger, Peter, von Hofstetten bei Brienz, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Sieber, Rolf, von Lüterkofen-Ichertswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Martin, von Berken, in Aeschi bei Spiez, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagner, Marc, von Walliswil bei Wangen, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Wälti, Markus, von Unterkulm, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Tschanz, Alfred, von Sigriswil, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Pieren, Jürg, von Adelboden, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Bommer, Daniel, von Weinfelden, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jaggi, Cédric, von Orpund, in Biel BE (Biel/Bienne), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3583438, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kissling + Zbinden AG Ingenieure Planer usic, in Biel/Bienne, CH-073.9.005.799-5, Planung und Ausführung sämtlicher Bauingenieurarbeiten im Hoch- und Tiefbau usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2004, S. 7, Publ. 2340786).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Markus, von Steffisburg, in Oberhofen am Thunersee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, David, von Landiswil, in Aeschi bei Spiez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josi, Georg, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Drollinger, Peter, von Hofstetten bei Brienz, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Sieber, Rolf, von Lüterkofen-Ichertswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Martin, von Berken, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bommer, Daniel, von Weinfelden, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jaggi, Cédric, von Orpund, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pieren, Jürg, von Adelboden, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Tschanz, Alfred, von Sigriswil, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Wagner, Marc, von Walliswil bei Wangen, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Wälti, Markus, von Unterkulm, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].