Reports for Jürg Jenny
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Jenny
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Jenny
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4031703, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Salmen Finanz AG, in Glarus Nord, CHE-103.163.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015731).
Firma neu:
Salmen Finanz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.01.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Jürg, von Glarus Süd, in Wallisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Shu Chin, von Glarus Süd, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Robmann, Eva, von Maur, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Liquidatorin.
Publication number: 4018023, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rüegg-Bollinger Stiftung, in Wettingen, CHE-102.013.273, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3945219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Jürg, von Glarus Süd, in Wallisellen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Rolf, von Murgenthal, in Wettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3656949, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Morena AG, in Wettingen, CHE-107.892.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592537).
Firma neu:
Morena AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Jürg, von Glarus Süd, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Shu Chin, von Glarus Süd, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Rolf, von Murgenthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Liquidatorin.