Reports for Andreas Jenny
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Jenny
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Jenny
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004816143, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Jossi AG, in Gachnang, CHE-101.479.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604588).
Statutenänderung:
20.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Betriebes für Präzisionstechnik mit Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von sowie Handel mit ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen und Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Mitteilungen neu:
Alle formellen Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jossi, Armin, von Grindelwald, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritschi, Richard, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jossi, Heinz, von Grindelwald, in Niederrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meytre, Maurice, von Saint-Martin (VS), in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Andreas, von Glarus, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amacker, Andreas, von Eischoll, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Fabian, von Schlatt ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Dr. Bernhard, von Neckertal, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Oliver René, von Schaffhausen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Högger, Christof, von Wuppenau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Dr. Alexander Ernst, von Bühl und Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmen, Markus Antonius, von Opfikon, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howis, Philip Clement, britischer Staatsangehöriger, in Sonnental (Oberbüren), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Howis, Philip, in Niederbüren, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weisser, Kuno, von Kreuzlingen, in Dotnacht (Kemmental), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Siegershausen (Kemmental), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Höhn, Dr. Bendik Michael, von Richterswil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedicillo, Veronica, von Bauma, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2789959, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sägewies AG, in Frauenfeld, CHE-110.284.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 14, Publ. 4665470).
Statutenänderung:
15.04.2016.
Firma neu:
Jossi Management AG.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 54, 8546 Islikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Administration und Verwaltungen für Dritte. Im Weiteren bezweckt sie den Erwerb, das Halten und Veräussern von Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 03.11.2003 ist aufgehoben worden.] [bisher: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 03.11.2003 von der Steger AG, in Aadorf, die Liegenschaft Parzelle Nr. 130 im Grundbuch Wängi zum Übernahmepreis von CHF 2'950'000.--.].Mitteilungen neu: Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jossi-Künzle, Flavia, von Grindelwald, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jossi, Armin, von Grindelwald, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Fritschi, Richard, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jossi, Heinz, von Grindelwald, in Niederrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Dr. Ulrich W., von Zürich und Wädenswil, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Andreas, von Glarus, in Frauenfeld, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 947959, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Jossi AG, in Gachnang, CH-440.3.001.286-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6994226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Roger, von Küttigen, in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Dr. Ulrich W., von Zürich, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Howis, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Jenny, Andreas, von Glarus, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ennenda, in Stettfurt];
Huber, Fabian, von Schlatt ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weisser, Kuno, von Kreuzlingen, in Siegershausen (Kemmental), mit Kollektivprokura zu zweien.