Reports for Pascal Jehle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pascal Jehle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2729472, Commercial Registry Office Berne, (36)
ZumSee AG, in Nidau, CH-073.3.009.057-9, Bau und Betrieb einer Beherbergungseinrichtung mit Restaurant. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2002, S. 4, Publ. 675466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jehle, Pascal, von Rheinfelden, in Brügg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit D. Schärer.
Publication number: 1051432, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lago Lodge GmbH, in Nidau, Betrieb eines Gastronomiebetriebs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2000, S. 1379).
Statutenänderung:
3.06.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jehle, Pascal, von Rheinfelden, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Biel BE, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Lago Lodge GmbH, in N i d a u, Uferweg 5, 2560 Nidau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2000.
Zweck:
Betrieb eines Gastronomiebetriebs. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20 000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Güntensperger, Nathan, von Eschenbach SG, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10 000;
Jehle, Pascal, von Rheinfelden, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter und Geschäftsführer. mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1000;
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9000.