Reports for Thierry Jeanbourquin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thierry Jeanbourquin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005493045, Commercial Registry Office Valais, (626)
CSI Kuonen et Jeanbourquin Incash Sàrl, à Sion, CHE-112.161.857, société à responsabilité limitée (No. FOSC 60 du 26.03.2020, Publ. 1004860874).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rossier, André, de Orsières, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 190 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Jeanbourquin, Thierry, de Les Bois, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 640 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 450 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: 5865006, Commercial Registry Office Valais, (626)
CSI Kuonen et Jeanbourquin Incash Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.579-2, Société à responsabilité limitée (FOSC no 165 du 26.08.2010, p. 17, publ. 5786644).
Modification des statuts:
4.10.2010.
Personne et signature radiée:
Kuonen, Daniel, de Guttet-Feschel, à Leuk, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 30'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Jeanbourquin, Thierry, de Les Bois, à Chippis, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 450 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 30'000.--];
Rossier, André, de Orsières, à Salins, associé, sans droit de signature, pour 190 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.--].
Publication number: 4573558, Commercial Registry Office Valais
CSI Kuonen et Jeanbourquin Incash Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.579-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 254 du 29.12.2004, p. 25, publ. 2617010).
Modification des statuts:
7.07.2008.
Nouveau capital social:
CHF 64'000.-- [précédemment: CHF 60'000.--].
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption :
selon statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés : par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personnes:
Jeanbourquin, Thierry, de Les Bois, à Chippis, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 30'000.-- [précédemment: associé et gérant];
Rossier, André, de Orsières, à Salins, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 4'000.--. Selon déclaration des gérants du 7.07.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation des statuts au nouveau droit de la Sàrl].