Reports for Manuel Janson
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Janson
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1229615, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Janson & Partners AG, in Kilchberg ZH, CHE-114.617.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7180786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janson, Dr. Manfried, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Muralt, Peter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janson, Manuel, von Meggen, in Lima (PE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Herbert, Alexander Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6418658, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Education - A Swiss Foundation supporting Human Advancement in Latin America, in St. Gallen, CH-320.7.036.410-0, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, S. 0, Publ. 6400260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janson, Manuel, von Meggen, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4783272, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 28, publizierten TR-Eintrags Nr. 34'831 vom 04.12.2008Janson & Partners AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.033.241-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 28, Publ. 4773570).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janson, Dr. Manfried, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janson, Manuel, von Meggen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .