Reports for Ali Isbert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ali Isbert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2195565, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pampel GmbH, in Unterentfelden, CHE-100.618.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S. 2, Publ. 5632522).
Firma neu:
Pampel GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isbert, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6339618, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Dönerbahn Isbert, in Horw, CH-100.1.793.456-0, Bahnhofstrasse 7, 6048 Horw, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb eines Take-Aways.
Eingetragene Personen:
Isbert, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3700610, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PaPataya GmbH, bisher in Schöftland, CH-400.4.021.941-9, Gastrounternehmungen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2004, S. 2, Publ. 2227904).
Statutenänderung:
15.12.2006.
Firma neu:
Pampel GmbH.
Sitz neu:
Unterentfelden.
Domizil neu:
Hauptstrasse 43, 5035 Unterentfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isbert, Hasan, türkischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isbert, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.