Reports for Ieuan David Isaac
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ieuan David Isaac
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7206454, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss Planning Group AG, in Basel, CH-270.3.013.565-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 5, Publ. 3889824).
Firma neu:
Swiss Planning Group AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil c/o Urs Baumann + Partner AG, Austrasse 2, 4153 Reinach BL.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monod, Jacques, von Ballens, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brog, Alexander, von Hasliberg, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isaac, Ieuan David, britischer Staatsangehöriger, in Ayr (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Starrkirch-Wil und Reinach BL, in Reinach BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3708396, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss Planning Group AG, in Basel, CH-270.3.013.565-5, Leistungen der Architektur usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2006, S. 6, Publ. 3587302).
Statutenänderung:
24.10.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.
Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Andreas, von Riehen, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isaac, Ieuan David, britischer Staatsangehöriger, in Ayr (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.