Reports for Richard Irwin
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Irwin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2789461, Commercial Registry Office Zug, (170)
International Alliance of Practising Lawyers (IAPL), in Zug, CHE-104.243.909, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1461589).
Statutenänderung:
24.10.2015. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Wolf, Jan Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Uithoorn (NL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Irwin, Richard, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheng, Moses, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brondel, Edmond, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huang, Lester G., chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chauhan, Niten, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krumme, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1024911, Commercial Registry Office Zug, (170)
International Association of Practising Lawyers (IAPL), in Zug, CH-170.6.000.099-8, Verein (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, Publ. 6108654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porter, Steven, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krumme, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Irwin, Richard, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brondel, Edmond, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheng, Moses, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6108654, Commercial Registry Office Zug, (170)
International Association of Practising Lawyers (IAPL), in Zug, CH-170.6.000.099-8, Verein (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 26, Publ. 3701948).
Statutenänderung:
09.10.2010. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westman, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheng, Moses, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krumme, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Irwin, Richard, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porter, Steven, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].