Reports for Markus Hutmacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Hutmacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005698927, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hutmacher + Kissling Architekten HTL GmbH, in Buchs (AG), CHE-104.836.222, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S.2, Publ. 5325554).
Statutenänderung:
28.02.2023.
Firma neu:
Hutmacher Architekten HTL GmbH.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Entfelderstrasse 51, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Jörg, von Wolfwil, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Markus, von Konolfingen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 1893539, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Genossenschaft Krone Aarau, in Aarau, CHE-103.810.697, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 1, Publ. 5805014).
Firma neu:
Genossenschaft Krone Aarau in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutmacher, Markus, von Konolfingen, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Urs, von Zürich, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5325554, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hutmacher + Kissling Architekten HTL GmbH, in Buchs AG, CH-400.4.019.862-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2004, S. 2, Publ. 2598130).
Domizil neu:
Heinrich - Wehrli - Strasse 33, 5033 Buchs AG. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Markus, von Konolfingen, in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].