Reports for Alexander Huser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alexander Huser
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Huser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1053809, Commercial Registry Office Zug, (170)
A. Huser AG, in Hünenberg, CH-170.3.014.425-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2001, S. 1864).
Statutenänderung:
21.09.2012.
Zweck neu:
Führung von Gastwirtschafts- und Lebensmittelbetrieben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 21.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasner, Eduard, von Thun, in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Alexander, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Habkern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, in Thun].
Publication number: 5622706, Commercial Registry Office Berne, (36)
SH BETRIEBS GmbH, in Habkern, CH-092.4.017.200-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2005, S. 4, Publ. 2931186). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Bestimmung über die Liberierung des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huser, Matthias, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Habkern, mit Einzelprokura;
Huser, Sabrina, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thun, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:von Alt St. Johann];
Huser, Alexander, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thun, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:von Alt St. Johann].