Reports for Gion Antoni Huonder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gion Antoni Huonder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3183807, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG, in Bubikon, CHE-110.248.223, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021441).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.07.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huonder, Gion Antoni, von Disentis/Mustér, in Turbenthal, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Botella, Luis Bernardo, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spahr, Martin, von Wyssachen, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Reto, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2745035, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schulthess Maschinen AG, in Bubikon, CHE-105.954.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huonder, Gion Antoni, von Disentis/Mustér, in Turbenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Herdern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Warth-Weiningen].
Publication number: 2021441, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG, in Bubikon, CHE-110.248.223, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6850632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen, Dr. Werner, von Unterbäch und Törbel, in Embrach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Christian Andreas, von Trub, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huonder, Gion Antoni, von Disentis/Mustér, in Turbenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Botella, Luis Bernardo, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahr, Martin, von Wyssachen, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Reto, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].